Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Revisor | Binavne | Bestyrelse | ||||
Navne | Direktion | Revision fravalgt | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-03 tilføjes Legale ejere: Brunberg Holding ApS, MAVIC Holding ApS, JWL Invest A/S (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-02 fjernes Legale ejere: JWL Invest A/S, MAVIC Holding ApS, Brunberg Holding ApS (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-03 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Brunberg Lauritsen, Mads Lindholm Andreasen, Jesper Wichmand Larsen (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-02 fjernes Reelle ejere: Jesper Wichmand Larsen, Mads Lindholm Andreasen, Charlotte Brunberg Lauritsen (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-03 tilføjes Vedtægter: 2023-05-03 (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-03-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS HARDER STATSAUTORISERET REVISOR A/S (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-08-09 tilføjes Binavne: Badmodul København A/S (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-28 tilføjes Bestyrelse: Peter Rassing (næstformand) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-28 fjernes Bestyrelse: Christian Hindborg Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-28 tilføjes Navne: Badmodul A/S (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-06-27 fjernes Navne: Badmodul København A/S (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-06-28 tilføjes Vedtægter: 2022-06-28 (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-03-01 tilføjes Legale ejere: Brunberg Holding ApS (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-03-01 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Brunberg Lauritsen (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-02-14 tilføjes Direktion: Charlotte Brunberg Lauritsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-10 fjernes Legale ejere: CHRISTIAN HINDBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-02-10 fjernes Reelle ejere: Christian Hindborg Johansen (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-12-17 fjernes Direktion: Christian Hindborg Johansen (direktør) (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-09-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-09-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-09-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS HARDER STATSAUTORISERET REVISOR A/S (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2021-09-08 tilføjes Vedtægter: 2021-09-08 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 31, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-27 tilføjes Bestyrelse: Christian Hindborg Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-01-27 tilføjes Direktion: Christian Hindborg Johansen (direktør) (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-27 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-27 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2021-01-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-27 tilføjes Legale ejere: Mads Lindholm Andreasen, CHRISTIAN HINDBORG HOLDING ApS, JWL Invest A/S, MAVIC Holding ApS (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2021-01-27 fjernes Legale ejere: Mads Lindholm Andreasen (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2021-01-27 tilføjes Navne: Badmodul København A/S (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-01-27 tilføjes Reelle ejere: Christian Hindborg Johansen, Jesper Wichmand Larsen, Mads Lindholm Andreasen (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Stiftere: Rasmus Dahl ApS, Patrik Abel Lyng, Mads Lindholm Andreasen, JWL Invest A/S, CHRISTIAN HINDBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-27 tilføjes Vedtægter: 2021-01-27 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-27)