Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-09-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Mohammad Arshad Malik (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-07-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borups Alle 156, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 tilføjes Direktion: Mohammad Arshad Malik (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2021-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med autoreparation, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-26 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 tilføjes Legale ejere: Mohammad Arshad Malik (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 tilføjes Navne: FRB. Auto ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Arshad Malik (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 tilføjes Stiftere: Mohammad Arshad Malik (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2021-01-26 tilføjes Vedtægter: 2021-01-26 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)