Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
DAFG Holding ApS (CVR 41947195) | NORMAL | 26.01.2021 |
George Oliver Smart | 26.01.2021 | |
Kristoffer Moth Marcussen | 26.01.2021 | |
Niels Otto Andersen | 26.01.2021 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
DAFG Holding ApS (CVR 41947195) | NORMAL | 15.05.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Niels Otto Andersen | 26.01.2021 | 15.05.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Kristoffer Moth Marcussen | 26.01.2021 | 14.05.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
DAFG Holding ApS (CVR 41947195) | 26.01.2021 | 14.05.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
George Oliver Smart | 26.01.2021 | 07.06.2021 | 25,00-33,32% | 25,00 % |