Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-08)
Den 2021-05-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-08)
Den 2021-05-06 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-08)
Den 2020-11-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HGTG Holding ApS. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-05-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovdalsvej 21, 8300 Odder (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Direktion: Henrik Lien Gjelstrup (direktør) (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er køb og salg af aktier og anparter i andre selskaber, investering i øvrige værdipapirer, investering i fast ejendom samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Legale ejere: Henrik Lien Gjelstrup (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Navne: Pippi Holding ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Reelle ejere: Henrik Lien Gjelstrup (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-08)
Den 2020-11-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktion (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Vedtægter: 2020-11-11 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-27)