Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2024-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sulsted Landevej 10, 9380 Vestbjerg (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Bestyrelse: Bo Arvin (formand) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Direktion: Bo Arvin (direktør) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-26 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Interessenter: Komplementarselskabet Vestergaard Vestbjerg ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Legale ejere: BLOKHUSET ApS, SØLUND EJENDOMSINVEST Holding A/S, Marvin Holding ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Navne: Vestergaard Byg K/S (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Reelle ejere: Thomas Dam Jensen, Bo Arvin, Michael Arvin (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sulsted Landevej 10, 9380 Vestbjerg (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sulsted Landevej 10, 9380 Vestbjerg (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sulsted Landevej 10, 9380 Vestbjerg (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2021-01-26 tilføjes Bestyrelse: Bo Arvin (formand) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Direktion: Bo Arvin (direktør) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er handel, produktion, bygge- og anlægsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-26 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Interessenter: Komplementarselskabet Vestergaard Vestbjerg ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Legale ejere: BLOKHUSET ApS, SØLUND EJENDOMSINVEST Holding A/S, Marvin Holding ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Navne: Vestergaard Byg K/S (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Reelle ejere: Thomas Dam Jensen, Bo Arvin, Michael Arvin (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Vedtægter: 2021-01-26 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-15)