Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 51, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelvangsvej 11, 8920 Randers NV (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelvangsvej 11, 8920 Randers NV (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-01-26 tilføjes Binavne: Prima pleje og omsorg ApS, Omsorg for demente ApS, Mennesket før sygdom ApS, Den menneskelige pleje ApS, Dementia Vikar ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Direktion: Fatmir Asllanaj (direktør) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som vikartjeneste indenfor plejeområdet samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-04-30 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-26 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Legale ejere: Asllanaj Holding ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Navne: Demens Pleje og Omsorg ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Reelle ejere: Fatmir Asllanaj (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Stiftere: Asllanaj Holding ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Vedtægter: 2021-01-26 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-26)