Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterled 11, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Direktion: Frank Thomas Nørskov (direktør) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Legale ejere: Frank Thomas Nørskov (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Navne: FN Holding 2020 ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Reelle ejere: Frank Thomas Nørskov (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Vedtægter: 2020-11-05 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-25)