Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvej 11, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Direktion: Jens Morten Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt forestå anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-19 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Legale ejere: Jens Morten Rasmussen (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Navne: JRA Holding Esbjerg ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Reelle ejere: Jens Morten Rasmussen (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Stiftere: Jens Morten Rasmussen (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Vedtægter: 2021-01-19 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-25)