Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Mads Engell Sekjær | 21.01.2021 | 07.08.2024 | |
Mikkel Høilund | 21.01.2021 | 07.08.2024 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Mads Engell Sekjær | 21.01.2021 | 07.08.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Mikkel Høilund | 21.01.2021 | 14.05.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HE Byg ApS (CVR 42062324) | UNDERKONKURS | 25.01.2021 | 100,00% | 100,00% |