Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-08 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2021-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Aarhus Logistik ApS. (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fredericia Logistik ApS. (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Horsens Logistik ApS. (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vejen Logistik ApS. (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-10 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMMANDITSELSKABET P12 INVEST. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-05-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Horsens Logistik Uraniavej ApS. (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-08-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Metervej ApS. (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-09-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Horsens Logistik Orionvej ApS. (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2022-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hjørring Logistik ApS. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tranbjerg Logistik ApS. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-27 tilføjes Direktion: Mette Pii (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 fjernes Direktion: Rasmus Juul-Nyholm (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-07-19 tilføjes Vedtægter: 2023-07-19 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-06 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2022-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-21 tilføjes Direktion: Rasmus Juul-Nyholm (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-06-21 fjernes Direktion: Thomas Martinsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje, udleje, finansiere og udvikle fast ejendom, samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-21 tilføjes Legale ejere: Danish Logistics Bidco ApS (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-21 fjernes Legale ejere: DanLog AS (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-21 tilføjes Vedtægter: 2022-06-21 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Direktion: Thomas Martinsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte via kapitalandele i andre selskaber at eje, udleje, finansiere og udvikle fast ejendom, samt anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-20 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-20 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2021-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-20 tilføjes Legale ejere: DanLog AS (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Navne: DanLog Denmark ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-20 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-01-20 tilføjes Stiftere: DanLog AS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Vedtægter: 2021-01-20 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-22)