Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Irni Sabro Rasmussen | 18.05.2009 | 29.03.2012 | adm. dir |
Otto Bjørn Rasmussen | 29.09.1972 | 18.05.2009 | direktion |
Ejner Henry Rasmussen | 29.09.1972 | 27.11.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Bjørn Rasmussen | 29.09.1972 | 29.03.2012 | bestyrelse |
Irni Sabro Rasmussen | 29.09.1972 | 29.03.2012 | bestyrelse |
Allan Bjørn Rasmussen | 29.09.1972 | 29.03.2012 | bestyrelse |
Otto Bjørn Rasmussen | 29.09.1972 | 18.05.2009 | bestyrelse |
Ejner Henry Rasmussen | 29.09.1972 | 27.11.1990 | bestyrelse |
Karen Ady Elise Rasmussen | 29.09.1972 | 27.11.1990 | bestyrelse |