Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Binavne | Navne | ||||
Bestyrelse | Kapital | Legale ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-24 tilføjes Vedtægter: 2024-04-24 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-03-04 tilføjes Binavne: Whistleblower Software ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-28 tilføjes Navne: Formalize ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-27 fjernes Navne: Whistleblower Software ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-28 tilføjes Vedtægter: 2024-02-28 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-01-18 tilføjes Bestyrelse: Michele Foradori (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-18 fjernes Bestyrelse: Patrick Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 115.005,00 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-18 tilføjes Legale ejere: Blackfin Tech II, Jakob Lilholm Holding ApS, Kristoffer Abell Holding ApS, Magnus Boye Holding ApS (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-18 fjernes Legale ejere: GONGFI ApS (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-17 fjernes Legale ejere: Jakob Lilholm Holding ApS, Kristoffer Abell Holding ApS, Magnus Boye Holding ApS (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-18 tilføjes Vedtægter: 2024-01-18 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-12-20 tilføjes Vedtægter: 2023-12-20 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-05-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-05-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-05-16 tilføjes Vedtægter: 2023-05-16 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-16 tilføjes Vedtægter: 2023-02-16 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-10-03 tilføjes Bestyrelse: Thomas Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2022-10-02 fjernes Bestyrelse: Thomas Schmidt (formand) (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 83.019,00 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2022-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2022-09-28 tilføjes Legale ejere: Jakob Lilholm Holding ApS, Kristoffer Abell Holding ApS, Magnus Boye Holding ApS, Aldbridge Services London Limited, PO INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2022-09-28 fjernes Legale ejere: Vesuv Ventures ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-27 fjernes Legale ejere: Jakob Lilholm Holding ApS, Kristoffer Abell Holding ApS, Magnus Boye Holding ApS, PO INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-28 tilføjes Vedtægter: 2022-09-28 (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2022-07-21 tilføjes Vedtægter: 2022-07-21 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 tilføjes Bestyrelse: Brian Gottorp Jeppesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kannikegade 4, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 67.029,00 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-02-28 tilføjes Legale ejere: Vesuv Ventures ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-02-28 fjernes Legale ejere: BRIGHT BOX ApS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-02-28 tilføjes Vedtægter: 2022-02-28 (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2021-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af tre bestyrelsesmedlemmer sammen. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-26 tilføjes Bestyrelse: Thomas Schmidt (formand) (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2021-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 64.998,00 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-10-26 tilføjes Vedtægter: 2021-10-26 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vigerslevvej 320, 2. th., 2500 Valby (offentliggjort 2021-04-03)
Den 2021-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 60.934,00 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-03-26 tilføjes Legale ejere: BRIGHT BOX ApS, Jakob Lilholm Holding ApS, Kristoffer Abell Holding ApS, Magnus Boye Holding ApS, PO INTERNATIONAL ApS, GONGFI ApS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-03-25 fjernes Legale ejere: Jakob Lilholm Holding ApS, Kristoffer Abell Holding ApS, Magnus Boye Holding ApS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-26 tilføjes Vedtægter: 2021-03-26 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-03-26 fjernes Reelle ejere: Magnus Sätherström Boye, Jakob Emanuel Loftlund Lilholm, Kristoffer Abell (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vigerslevvej 320, 2. th., 2500 Valby (offentliggjort 2021-04-03)
Den 2021-01-21 tilføjes Direktion: Jakob Emanuel Loftlund Lilholm (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af IT baserede løsninger og software samt aktiviteter, der efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-21 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-01-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-01-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Legale ejere: Jakob Lilholm Holding ApS, Kristoffer Abell Holding ApS, Magnus Boye Holding ApS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-01-21 tilføjes Navne: Whistleblower Software ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2021-01-21 tilføjes Reelle ejere: Magnus Sätherström Boye, Jakob Emanuel Loftlund Lilholm, Kristoffer Abell (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2021-01-21 tilføjes Stiftere: Magnus Boye Holding ApS, Kristoffer Abell Holding ApS, Jakob Lilholm Holding ApS (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-01-21 tilføjes Vedtægter: 2021-01-21 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-21)