Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 32, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 42, 8300 Odder (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2021-01-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: boyhood ApS. (offentliggjort 2021-01-23)
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 42, 8300 Odder (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2021-01-21 tilføjes Direktion: Pernille Boen Burgsø (direktør) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-21 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Legale ejere: Pernille Boen Burgsø (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Navne: Burgsø Holding ApS (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Reelle ejere: Pernille Boen Burgsø (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Stiftere: Pernille Boen Burgsø (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Vedtægter: 2021-01-21 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-21)