Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 22, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 22, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 tilføjes Legale ejere: Winnie Bredahl Svendsen (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-01 fjernes Legale ejere: Carsten Bjerregaard Svendsen (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-01 tilføjes Reelle ejere: Winnie Bredahl Svendsen (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-01 fjernes Reelle ejere: Carsten Bjerregaard Svendsen (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-01-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 22, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2020-10-23 tilføjes Direktion: Carsten Bjerregaard Svendsen (direktør) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre virksomheder, herunder at foretage investering og udlån for egne midler, samt anden beslægtet investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-23 tilføjes Legale ejere: Carsten Bjerregaard Svendsen (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-10-23 tilføjes Navne: WB Svendsen Invest ApS (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-23 tilføjes Reelle ejere: Carsten Bjerregaard Svendsen (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-23 tilføjes Vedtægter: 2020-10-23 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-21)