Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-24)
Den 2024-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-24)
Den 2024-03-20 fjernes Direktion: Sertac Demir (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-24)
Den 2024-03-23 Statstidende Dekret
Den 2023-11-01 tilføjes Legale ejere: S Demir Holding ApS (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-11-01 fjernes Legale ejere: Steffen Tingleff (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-11-01 tilføjes Reelle ejere: Sertac Demir (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-11-01 fjernes Reelle ejere: Steffen Tingleff (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-10-31 fjernes Legale ejere: S Demir Holding ApS (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-10-31 fjernes Reelle ejere: Sertac Demir (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-09-06 fjernes Direktion: Steffen Tingleff (direktør) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-06-22 tilføjes Direktion: Steffen Tingleff (direktør) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-06-21 fjernes Direktion: Sertac Demir (direktør) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 tilføjes Legale ejere: Steffen Tingleff (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-06-22 tilføjes Reelle ejere: Sertac Demir, Steffen Tingleff (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-06-21 fjernes Reelle ejere: Sertac Demir (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører. (offentliggjort 2024-03-24)
Den 2023-06-22 tilføjes Vedtægter: 2023-06-22 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolegade 2, 4030 Tune (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerg Allé 88, 2., 2605 Brøndby (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-02-15 tilføjes Legale ejere: S Demir Holding ApS (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-02-15 fjernes Legale ejere: Polat Holding ApS (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-02-14 fjernes Legale ejere: S Demir Holding ApS (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-02-15 tilføjes Reelle ejere: Sertac Demir (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-02-15 fjernes Reelle ejere: Yunus Polat (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-02-14 fjernes Reelle ejere: Sertac Demir (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-02-15 fjernes Direktion: Yunus Polat (direktør) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerg Allé 88, 2., 2605 Brøndby (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2021-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 92, 1. 4., 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-04-10)
Den 2021-04-10 tilføjes Hjemmeside: www.Svanehuse.dk (offentliggjort 2021-04-10)
Den 2021-04-10 tilføjes Kontaktoplysninger: kontor@svanehuse.dk (offentliggjort 2021-04-10)
Den 2021-01-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 92, 1. 4., 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-04-10)
Den 2021-01-20 tilføjes Direktion: Yunus Polat (direktør) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2021-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder handel med byggeri, håndværk og industri, herunder udførelse af byggeopgaver, samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-20 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Legale ejere: S Demir Holding ApS, Polat Holding ApS (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2021-01-20 tilføjes Navne: Svane Huse ApS (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Reelle ejere: Sertac Demir, Yunus Polat (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2021-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Stiftere: S Demir Holding ApS, Polat Holding ApS (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2021-01-20 tilføjes Vedtægter: 2021-01-20 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2021-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-24)