Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kaveh Ertefai | 24.01.2023 | direktør |
Svante Sture Kumlin | 01.10.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henry Keith Hall | 29.08.2022 | 24.01.2023 | direktør |
Henry Keith Hall | 20.12.2021 | 26.08.2022 | direktør |
Svante Sture Kumlin | 20.01.2021 | 26.08.2022 | direktør |
Phillip Paul Hale | 20.01.2021 | 20.12.2021 | direktør |