Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malmmosevej 37, 2840 Holte (offentliggjort 2023-06-17)
Den 2023-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglsangvej 4, 2830 Virum (offentliggjort 2023-06-17)
Den 2023-06-17 tilføjes Kontaktoplysninger: c_hove@outlook.dk (offentliggjort 2023-06-17)
Den 2021-03-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Kort- & Dokumentar Filmskolen ApS. (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglsangvej 4, 2830 Virum (offentliggjort 2023-06-17)
Den 2021-01-19 tilføjes Direktion: Christina Hove (direktør) (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab med investeringer i kapitalandele og øvrige investeringer, samt at drive konsulentvirksomhed og anden, efter direktionens skøn, hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-19 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Legale ejere: Christina Hove (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Navne: C. Hove ApS (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Reelle ejere: Christina Hove (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Stiftere: Christina Hove (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Vedtægter: 2021-01-19 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-20)