Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2022-11-02 Statstidende Dekret
Den 2022-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-28 fjernes Direktion: Loke Janik Brenner (direktør) (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2021-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sættergården 17, 2635 Ishøj (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 6, 2670 Greve (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 6, 2670 Greve (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sættergården 17, 2635 Ishøj (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-26 tilføjes Legale ejere: Sydkystens Bolig Byg ApS, Amina Hansen Holding ApS, Loke Janik Brenner (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-25 fjernes Legale ejere: Loke Janik Brenner (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-26 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Brix-Hansen, Amina Hansen, Loke Janik Brenner (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-25 fjernes Reelle ejere: Loke Janik Brenner (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sættergården 17, 2635 Ishøj (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Palægade 3, 3., 1261 København K (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palægade 3, 3., 1261 København K (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er renovering af bygninger samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2021-01-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2021-01-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2021-01-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-18 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-18 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919, Loke Janik Brenner (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-18 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-18 tilføjes Navne: Nordens Byggeteknik ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-18 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann, Loke Janik Brenner (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-18 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2021-01-18 tilføjes Vedtægter: 2021-01-18 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-03)