Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Direktion | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cikorievej 21, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebjerg Runddel 178, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebjerg Runddel 178, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebjerg Runddel 178, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: Betongruppen1@gmail.com (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er udførelse af betonarbejde samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-21 tilføjes Direktion: Piotr Klos (direktør) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-21 fjernes Direktion: Malik Parasiuk (direktør) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-21 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-20 fjernes Hovedbranche: Reparation af forbrugerelektronik (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-21 tilføjes Legale ejere: Krzysztof Grzegorz Kuc (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-03-21 fjernes Legale ejere: Piotr Klos (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-03-21 tilføjes Navne: Betongruppen ApS (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-20 fjernes Navne: Beocentralen ApS (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-21 tilføjes Reelle ejere: Krzysztof Grzegorz Kuc (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-03-21 fjernes Reelle ejere: Piotr Klos (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-03-21 tilføjes Vedtægter: 2022-03-21 (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-11-25 tilføjes Legale ejere: Piotr Klos (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-11-25 fjernes Legale ejere: Malik Parasiuk (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-25 tilføjes Reelle ejere: Piotr Klos (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-11-25 fjernes Reelle ejere: Malik Parasiuk (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og reparation af brugt elektronik. (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-02-15 tilføjes Hovedbranche: Reparation af forbrugerelektronik (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-02-14 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-15 tilføjes Navne: Beocentralen ApS (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-02-14 fjernes Navne: Last Wear ApS (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2021-02-15 tilføjes Vedtægter: 2021-02-15 (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-01-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebjerg Runddel 178, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2021-01-15 tilføjes Direktion: Malik Parasiuk (direktør) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med tøjvarer bl.a. importeret fra EU. (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2021-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-15 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-15 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-15 tilføjes Legale ejere: Malik Parasiuk (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-01-15 tilføjes Navne: Last Wear ApS (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2021-01-15 tilføjes Reelle ejere: Malik Parasiuk (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-15 tilføjes Stiftere: Malik Parasiuk (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-15 tilføjes Vedtægter: 2021-01-15 (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2021-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)