Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Caprivej 5, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Woltersgade 4, st., 2300 København S (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-01-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Manns + Nielsen Arkitekter ApS. (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Woltersgade 4, st., 2300 København S (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-01-12 tilføjes Direktion: Maj Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje andre virksomheder. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-12 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Legale ejere: Maj Nielsen (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Navne: Maj Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Reelle ejere: Maj Nielsen (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Stiftere: Maj Nielsen (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Vedtægter: 2021-01-12 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)