Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 4, 2. 4., 1200 København K (offentliggjort 2023-08-20)
Den 2023-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Reventlowsgade 10, 1. th., 1651 København V (offentliggjort 2023-08-20)
Den 2021-03-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AI Academy ApS. (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reventlowsgade 10, 1. th., 1651 København V (offentliggjort 2023-08-20)
Den 2021-01-11 tilføjes Binavne: Faddani Holding ApS (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Direktion: Gianluca Mauro (direktør) (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-11 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Legale ejere: Gianluca Mauro (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Navne: Gianluca Mauro Holding ApS (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Reelle ejere: Gianluca Mauro (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Stiftere: Gianluca Mauro (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Vedtægter: 2021-01-11 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-18)