Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-28 fjernes Direktion: Gitte Lund Højmark Sindberg (direktør) (offentliggjort 2022-01-30)
Den 2021-09-21 fjernes Legale ejere: Gitte Lund Højmark Sindberg (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-09-21 fjernes Reelle ejere: Gitte Lund Højmark Sindberg (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Opnæsgård 51, st. th., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-14 tilføjes Direktion: Gitte Lund Højmark Sindberg (direktør) (offentliggjort 2022-01-30)
Den 2021-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-14 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-14 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-14 tilføjes Kontaktoplysninger: Rikkehansen17@hotmail.com (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-14 tilføjes Legale ejere: Gitte Lund Højmark Sindberg, Henrik Sparup, Lise Steinhausen, Rikke Hansen (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-01-14 tilføjes Navne: Free Gypsy ApS (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-14 tilføjes Reelle ejere: Gitte Lund Højmark Sindberg, Henrik Sparup, Lise Steinhausen, Rikke Hansen (offentliggjort 2021-12-11)
Den 2021-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-14 tilføjes Stiftere: Rikke Hansen, Lise Steinhausen, Henrik Sparup, Gitte Lund Højmark Sindberg (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-14 tilføjes Vedtægter: 2021-01-14 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-18)