Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: ACCESS INVEST A/S. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ACCESS INVEST A/S. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2023-08-22 tilføjes Legale ejere: Pirup Holding ApS (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-08-22 fjernes Legale ejere: HT CONSULT ApS (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-08-22 tilføjes Reelle ejere: Catrine Kudahl Meltesen Thomsen, Jacob Kudahl Thomsen, Mathilde Kudahl Thomsen, Hugo Thomsen, Bodil Lidegaard Kudahl (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-08-21 fjernes Reelle ejere: Hugo Thomsen (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 tilføjes Reelle ejere: Michael Brask-Nielsen (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-06-22 fjernes Reelle ejere: Michael Brask-Nielsen (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-10-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-08-10 tilføjes Vedtægter: 2021-08-10 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-06-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-06-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-06-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-22 tilføjes Vedtægter: 2021-06-22 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-01-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asylgade 1, 7800 Skive (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-04 tilføjes Bestyrelse: Hugo Thomsen (formand) (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-04 tilføjes Direktion: Michael Brask-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt drive investeringsvirksomhed og alt i forbindelse dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-04 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-01-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-04 tilføjes Legale ejere: HT CONSULT ApS, MBN CONSULT ApS (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-01-04 tilføjes Navne: Access Holding A/S (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-04 tilføjes Reelle ejere: Michael Brask-Nielsen, Hugo Thomsen (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-01-04 tilføjes Stiftere: MBN CONSULT ApS, HT CONSULT ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden, direktøren eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-04 tilføjes Vedtægter: 2021-01-04 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-15)