Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsgade 33, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Direktion: Lars Leschly Cecil Langballe (direktør) (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: Lars Leschly Cecil Langballe (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Navne: Lars Langballe Holding 2020 ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Reelle ejere: Lars Leschly Cecil Langballe (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Stiftere: Lars Leschly Cecil Langballe (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Vedtægter: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-14)