Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-14 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Maeishoej Holding ApS. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ibstrupvænget 4, 1. 4., 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-08 tilføjes Direktion: Manuel Maestrini (direktør) (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber, unoterede selskaber, værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-08 tilføjes Legale ejere: Manuel Maestrini (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-08 tilføjes Navne: MM Invest 2021 ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-08 tilføjes Reelle ejere: Manuel Maestrini (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-08 tilføjes Vedtægter: 2021-01-08 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-14)