Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Legale ejere | xbrl | ||||
Hovedbranche | Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-08 fjernes Direktion: Johanne Fosgaard Degn (direktør) (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-25 Statstidende Dekret
Den 2023-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kindhestegade 4, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttemarksvej 49, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kyskokken.dk (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-03-01 tilføjes Reelle ejere: Johanne Fosgaard Degn (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-01 fjernes Reelle ejere: Thomas Fosgaard Degn (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-01 fjernes Legale ejere: Thomas Fosgaard Degn (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-02-28 fjernes Reelle ejere: Johanne Fosgaard Degn (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-11-14 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttemarksvej 49, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2021-01-14 tilføjes Binavne: Kys Kokken ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-14 tilføjes Direktion: Johanne Fosgaard Degn (direktør) (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2021-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-14 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-14 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-14 tilføjes Legale ejere: Thomas Fosgaard Degn, Johanne Fosgaard Degn (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2021-01-14 tilføjes Navne: TPL! ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-14 tilføjes Reelle ejere: Johanne Fosgaard Degn, Thomas Fosgaard Degn (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2021-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-14 tilføjes Stiftere: Thomas Fosgaard Degn, Johanne Fosgaard Degn (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2021-01-14 tilføjes Vedtægter: 2021-01-14 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-15)