Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Byrgesen Hansen | 15.03.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Jørgensen | 14.01.2021 | 15.03.2021 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tina Hansen | 17.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lildballe | 17.12.2021 | formand |
Michael Byrgesen Hansen | 15.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helge Krogsbøl | 15.03.2021 | 17.12.2021 | formand |
Henrik Lildballe | 15.03.2021 | 16.12.2021 | bestyrelsesmedlem |