Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2022-09-07 Statstidende Dekret
Den 2022-08-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 9, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Direktion: Avin Mustafa Haji-Sheikho (direktør) (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-01-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 9, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-01-07 tilføjes Direktion: Avin Mustafa Haji-Sheikho (direktør) (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med møbelpolstring samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-07 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-07 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-07 tilføjes Legale ejere: Avin Mustafa Haji-Sheikho (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-07 tilføjes Navne: Juzif møbelpostring ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-07 tilføjes Reelle ejere: Avin Mustafa Haji-Sheikho (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-07 tilføjes Stiftere: Avin Mustafa Haji-Sheikho (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-01-07 tilføjes Vedtægter: 2021-01-07 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-13)