Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | xbrl | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-03-01 Statstidende Dekret
Den 2024-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-28 fjernes Direktion: Jonathan Ryan (direktør) (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østparken 47, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 121, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 121, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelandsvej 50, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelandsvej 50, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 4, 4. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-08-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@gvts.ie (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 4, 4. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovly 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-09 fjernes Direktion: Britt Almfort (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-01 tilføjes Reelle ejere: Jonathan Ryan, Raymond Marian Murphy (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-30 fjernes Reelle ejere: Jonathan Ryan, Raymond Marian Murphy (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-08-27 tilføjes Direktion: Britt Almfort (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-06-16 fjernes Direktion: Raymond Marian Murphy (direktør) (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-02-01 tilføjes Reelle ejere: Jonathan Ryan, Raymond Marian Murphy (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-01-31 fjernes Reelle ejere: Jonathan Ryan, Raymond Marian Murphy (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-01-12 tilføjes Reelle ejere: Jonathan Ryan, Raymond Marian Murphy (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-01-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovly 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2021-01-12 tilføjes Binavne: GVTS ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-12 tilføjes Direktion: Raymond Marian Murphy (direktør) (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er arbejdsudleje og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-12 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-12 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-12 tilføjes Legale ejere: Jonathan Ryan, Raymond Marian Murphy (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-01-12 tilføjes Navne: Golden Vale Technical Services ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-12 tilføjes Stiftere: Raymond Marian Murphy, Jonathan Ryan (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2021-01-12 tilføjes Vedtægter: 2021-01-12 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-04)