Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Bestyrelse | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 40, 1674 København V (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 40, 1674 København V (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 40, 1674 København V (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 40, 1674 København V (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-25 tilføjes Bestyrelse: David Carlinfanti Rich Zahle (formand) (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-04-25 fjernes Bestyrelse: Henrik Ib Jørgensen (formand) (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-04-24 fjernes Bestyrelse: David Carlinfanti Rich Zahle (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-12 tilføjes Bestyrelse: Tine Fischer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2021-01-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 40, 1674 København V (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2020-12-31 tilføjes Bestyrelse: David Carlinfanti Rich Zahle (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2020-12-31 tilføjes Bibranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Direktion: Steen Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er drifts- og rettighedsforvaltning ved digital koncertformidling, musikudgivelse og musikforlagsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed. Endvidere, via sit forretningsområde, at understøtte Koncertvirksomhedens Fond. (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: KONCERTVIRKSOMHEDENS FOND (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Navne: VEGA rec ApS (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Stiftere: KONCERTVIRKSOMHEDENS FOND (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, af direktøren alene eller af hele bestyrelsen. (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Vedtægter: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-13)