Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nikolaj Sloth Lynge | 06.12.2021 | 03.08.2023 | adm. dir |
Frederik Overgaard Schnell Nielsen | 05.03.2021 | 06.12.2021 | adm. dir |
Peter Rosenmeier Rytter | 05.03.2021 | 05.12.2021 | direktør |
Nikolaj Sloth Lynge | 05.03.2021 | 05.12.2021 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.2021 | 05.03.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frederik Overgaard Schnell Nielsen | 11.04.2023 | 03.08.2023 | formand |
Nikolaj Sloth Lynge | 06.12.2021 | 03.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Grønborg | 06.12.2021 | 11.04.2023 | formand |
Frederik Overgaard Schnell Nielsen | 06.12.2021 | 10.04.2023 | bestyrelsesmedlem |