Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 21, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 tilføjes Kontaktoplysninger: Nagschmidt@gmail.com (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2021-02-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Corporate network consulting ApS. (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NAS Networking Consulting ApS. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2023-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Straussvej 18, 2. th., 2450 København SV (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-02-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Straussvej 18, 2. th., 2450 København SV (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2021-01-11 tilføjes Direktion: Nikolaj Anthony Gyldstoff Schmidt (direktør) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-11 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-11 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Anthony Gyldstoff Schmidt (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-11 tilføjes Navne: NAGS Holding ApS (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-11 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Anthony Gyldstoff Schmidt (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-11 tilføjes Stiftere: Nikolaj Anthony Gyldstoff Schmidt (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-11 tilføjes Vedtægter: 2021-01-11 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-13)