Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jordbærvangen 70, 2765 Smørum (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøddelunden 26, 2765 Smørum (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2021-01-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKG Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-05-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SK EL & TEKNIK A/S. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøddelunden 26, 2765 Smørum (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2023-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøddelunden 26, 2765 Smørum (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøddelunden 26, 2765 Smørum (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-01-12 tilføjes Direktion: Niklas Graulund Jaqué (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og andre værdipapirer. (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-12 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Legale ejere: Niklas Graulund Jaqué (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Navne: Niklas Graulund Holding ApS (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Reelle ejere: Niklas Graulund Jaqué (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Stiftere: Niklas Graulund Jaqué (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Vedtægter: 2021-01-12 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)