Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Vedtægter | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tybjergvej 20, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-30 fjernes Bestyrelse: Pernille Haunstrup Graff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-30 fjernes Direktion: Susanne Haunstrup Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-30 fjernes Hovedbranche: Avl af smågrise (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-30 fjernes Legale ejere: Jeppesen Agro A/S (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-30 fjernes Navne: Tybjerggaard SJ A/S (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-30 fjernes Reelle ejere: Bent Blindkilde Jeppesen, Kasper Haunstrup Jeppesen (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-30 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-30 fjernes Stiftere: Susanne Haunstrup Jeppesen (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-06-04 tilføjes Reelle ejere: Kasper Haunstrup Jeppesen (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-04-01 tilføjes Legale ejere: Jeppesen Agro A/S (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-04-01 fjernes Legale ejere: Bent Blindkilde Jeppesen (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-03-30 tilføjes Navne: Tybjerggaard SJ A/S (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-03-29 fjernes Navne: Tybjerggaard SJ P/S (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-30 tilføjes Vedtægter: 2021-03-30 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-03-29 fjernes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Bent Blindkilde Jeppesen (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Susanne Haunstrup Jeppesen (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Bent Blindkilde Jeppesen (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Susanne Haunstrup Jeppesen (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tybjergvej 20, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Bestyrelse: Pernille Haunstrup Graff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Direktion: Susanne Haunstrup Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er landbrugsdrift med avl og produktion af svin og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Avl af smågrise (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Legale ejere: Susanne Haunstrup Jeppesen (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-30 tilføjes Navne: Tybjerggaard SJ P/S (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-30 tilføjes Reelle ejere: Susanne Haunstrup Jeppesen (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Stiftere: Susanne Haunstrup Jeppesen (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Vedtægter: 2020-12-30 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-12)