Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Ejerskaber | Dekret | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | xbrl | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-09-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2020-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Mindstrain ApS. (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mindstrain ApS. (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2024-09-19 Statstidende Dekret
Den 2024-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-19 fjernes Direktion: Stig Sølvhøj (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillegårds Alle 35, 2860 Søborg (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngborghave 38, st. tv., 3460 Birkerød (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: stig@stigsolvhoj.dk (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-11-23 tilføjes Legale ejere: Stig Sølvhøj (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-11-23 fjernes Legale ejere: Kevin Just Sølvhøj (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-11-23 tilføjes Reelle ejere: Stig Sølvhøj (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-23 fjernes Reelle ejere: Kevin Just Sølvhøj (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngborghave 38, st. tv., 3460 Birkerød (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2020-12-29 tilføjes Direktion: Stig Sølvhøj (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2020-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive kursusvirksomhed og virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder eje kapitalandele i andre selskaber. Virksomheden kan drives både direkte og gennem kapitalanbringelser i andre selskaber. (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-29 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-29 tilføjes Legale ejere: Kevin Just Sølvhøj (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2020-12-29 tilføjes Navne: Satori Capital ApS (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-29 tilføjes Reelle ejere: Kevin Just Sølvhøj (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2020-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-29 tilføjes Stiftere: Kevin Just Sølvhøj (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2020-12-29 tilføjes Vedtægter: 2020-12-29 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)