Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsevænget 23, 1. tv., 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Direktion: Oliver Mentz (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve kapitalbesiddelse i andre virksomheder, primært inden for restaurationsbranchen (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-30 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Legale ejere: Oliver Mentz (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Navne: Oliver Mentz Holding ApS (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Reelle ejere: Oliver Mentz (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Stiftere: Oliver Mentz (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den adm. direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Vedtægter: 2020-12-30 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)