Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 134, 1300 København K (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-06 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Legale ejere: S. ADRIAN HOLDING ApS, Community Rebels APS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Navne: DRIFTKOMPAGNIET ApS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Reelle ejere: Simone Armand Hermann Adrian (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Stiftere: S. ADRIAN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 134, 1300 København K (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 134, 1300 København K (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-18)
Den 2022-09-14 fjernes Direktion: Simone Armand Hermann Adrian (direktør) (offentliggjort 2022-09-18)
Den 2022-09-17 Statstidende Dekret
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 134, 1300 København K (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuemosen 9, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2021-04-27 tilføjes Legale ejere: S. ADRIAN HOLDING ApS, Community Rebels APS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-04-26 fjernes Legale ejere: S. ADRIAN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-01-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuemosen 9, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2021-01-06 tilføjes Direktion: Simone Armand Hermann Adrian (direktør) (offentliggjort 2022-09-18)
Den 2021-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed med selskabslokale og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-06 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-01-06 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-01-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-01-06 tilføjes Legale ejere: S. ADRIAN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-01-06 tilføjes Navne: DRIFTKOMPAGNIET ApS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-01-06 tilføjes Reelle ejere: Simone Armand Hermann Adrian (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-01-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-01-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-01-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-01-06 tilføjes Stiftere: S. ADRIAN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-18)
Den 2021-01-06 tilføjes Vedtægter: 2021-01-06 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-18)