Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 42, st. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-11 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-07 fjernes Hjemmeside: www.haglundbyg.dk (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-07 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-07 fjernes Kontaktoplysninger: mads@haglundbyg.dk (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-07 fjernes Navne: Haglund Byg ApS (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-07 fjernes Stiftere: Mads Haglund Holding ApS (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-07)
Den 2022-05-05 Statstidende Dekret
Den 2022-03-03 fjernes Direktion: Mads Haglund Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-03 fjernes Legale ejere: Mads Haglund Holding ApS (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-03 fjernes Reelle ejere: Mads Haglund Hansen (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 42, st. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Alle 12, 2. th., 8362 Hørning (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Hjemmeside: www.haglundbyg.dk (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-02-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mads@haglundbyg.dk (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Alle 12, 2. th., 8362 Hørning (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-01-11 tilføjes Direktion: Mads Haglund Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-11 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-01-11 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-01-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-01-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-01-11 tilføjes Legale ejere: Mads Haglund Holding ApS (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-01-11 tilføjes Navne: Haglund Byg ApS (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-01-11 tilføjes Reelle ejere: Mads Haglund Hansen (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-01-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-01-11 tilføjes Stiftere: Mads Haglund Holding ApS (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-05-07)
Den 2021-01-11 tilføjes Vedtægter: 2021-01-11 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-07)