Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnegade 6, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-25 fjernes Bibranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-17 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-25 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-25 fjernes Legale ejere: EZ Holding S.M.B.A. (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-25 fjernes Navne: Tops Transport ApS (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-25 fjernes Reelle ejere: Tony Avenstrup (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-25 fjernes Stiftere: Suleiman Yahia Ghannam (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2022-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2022-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 Statstidende Dekret
Den 2022-11-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-25 fjernes Legale ejere: Fawzi Ahmad Whaish Al Subhi (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-25 fjernes Reelle ejere: Fawzi Ahmad Whaish Al Subhi (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-09-14 tilføjes Legale ejere: EZ Holding S.M.B.A. (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2022-09-14 tilføjes Reelle ejere: Tony Avenstrup (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2022-07-27 tilføjes Legale ejere: Fawzi Ahmad Whaish Al Subhi (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-07-27 fjernes Legale ejere: Suleiman Yahia Ghannam (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-07-27 tilføjes Reelle ejere: Fawzi Ahmad Whaish Al Subhi (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-07-27 fjernes Reelle ejere: Suleiman Yahia Ghannam (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-07-27 fjernes Direktion: Suleiman Yahia Ghannam (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnegade 6, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2022-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Griffenfeldsgade 26, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-12 tilføjes Bibranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2021-01-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Griffenfeldsgade 26, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2020-12-17 tilføjes Direktion: Suleiman Yahia Ghannam (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2020-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og anden der med beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-17 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Legale ejere: Suleiman Yahia Ghannam (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2020-12-17 tilføjes Navne: Tops Transport ApS (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Reelle ejere: Suleiman Yahia Ghannam (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2020-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Stiftere: Suleiman Yahia Ghannam (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2020-12-17 tilføjes Vedtægter: 2020-12-17 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-01)