Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fadet 6, 28. 4., 1799 København V (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Fadet 6, 28. 4., 1799 København V (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2021-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Socialkontakten ApS. (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2022-06-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NorGro ApS. (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2023-03-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NorGro Ejendomme ApS. (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fadet 6, 28. 4., 1799 København V (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2022-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 84, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: tl@socialkontakten.dk (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 84, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 20, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 20, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-01-08 tilføjes Direktion: Thomas Larsen (direktør) (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-08 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Legale ejere: Thomas Larsen (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Navne: Socialkontakten Holdingselskab ApS (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Reelle ejere: Thomas Larsen (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Stiftere: Thomas Larsen (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Vedtægter: 2021-01-08 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-08)