Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frank Boe Aagaard Andersen | 28.02.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Terp | 08.01.2021 | 28.02.2023 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frank Boe Aagaard Andersen | 28.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Gottfredsen | 28.02.2023 | formand |
Michael Holmer | 08.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Gottfredsen | 20.01.2021 | 27.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Frank Boe Aagaard Andersen | 20.01.2021 | 27.02.2023 | formand |
Frank Boe Aagaard Andersen | 08.01.2021 | 19.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Gottfredsen | 08.01.2021 | 19.01.2021 | formand |