Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Ejerskaber |
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervigvej 76-82, 7755 Bedsted Thy (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-31 fjernes Bestyrelse: Finn Østergaard Jeppesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 fjernes Direktion: Knud Timm-Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-31 fjernes Navne: THY HØJSPÆNDINGSVÆRK A.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB ST HOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-22 fjernes Bestyrelse: Poul Martin Kjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-06-08 tilføjes Bestyrelse: Per Hansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-27 tilføjes Bestyrelse: Hans Steen Marrebæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-27 fjernes Bestyrelse: Hans Steen Marrebæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-05-10 fjernes Bestyrelse: Leif Pinholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2007-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er fremskaffelse og levering af elektricitet samt at drive anden virksomhed med tilknytning til elforsyningsvirksomhed gennem et selskab med begrænset ansvar. Efter bestyrelsens nærmere bestemmelse kan selskabet kan selskabet opfylde sit formål ved som holdingselskab - alene eller sammen med andre - at etablere selskaber, der skal udføre de forskellige opgaver i form af henholdsvis netvirksomhed, drift og levering af elektricitet m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med næstformanden, eller bestyrelsesformanden i forening med en direktør, eller bestyrelsesformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller næstformanden for bestyrelsen i forening med en direktør, eller næstformanden for bestyrelsen i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, eller den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 tilføjes Vedtægter: 2007-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-24 tilføjes Bestyrelse: Henrik Graversen Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-24 fjernes Bestyrelse: Niels Peter Kaastrup-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Bestyrelse: Per Poulsen Rask (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Direktion: Knud Timm-Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 fjernes Direktion: Robert Hove (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervigvej 76-82, 7755 Bedsted Thy (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervigvej 76-82, 7755 Bedsted Thy (offentliggjort 2005-04-05)
Den 2006-11-30 tilføjes Bestyrelse: Carl Georg Lyngs (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Bestyrelse: Richardt Sund Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Direktion: Robert Hove (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Direktion: Ole Stephansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-18 tilføjes Direktion: Ole Stephansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-05-19 tilføjes Bestyrelse: Niels Peter Kaastrup-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-19 fjernes Bestyrelse: Claus Grothe Rysgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@th.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2000-09-09 fjernes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@th.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervigvej 76-82, 7755 Bedsted Thy (offentliggjort 2005-04-05)
Den 1999-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervigvej 82, 7755 Bedsted Thy (offentliggjort 2000-11-01)
Den 1999-09-13 tilføjes Bestyrelse: Claus Grothe Rysgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-13 tilføjes Navne: THY HØJSPÆNDINGSVÆRK A.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-12 fjernes Navne: AN/S THY HØJSPÆNDINGSVÆRK (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-13 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB ST HOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-12 fjernes Virksomhedsform: 130 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1963-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervigvej 82, 7755 Bedsted Thy (offentliggjort 2000-11-01)
Den 1963-04-01 tilføjes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1963-04-01 tilføjes Navne: AN/S THY HØJSPÆNDINGSVÆRK (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1963-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 130 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1963-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S VESTJYSKE NET. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1964-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S ELSAM. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1995-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S ÅRHUS KULTERMINAL. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S ELTRA. (offentliggjort 1999-10-16)