Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Joachim Rye Larsen(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Joachim Rye Larsen | 21.08.2022 | Carit Etlars Vej 19, 1814 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
J. Rye Holding ApS | 42004359 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Skagerak Glas ApS | 42004545 | NORMAL | Glarmestervirksomhed (433420) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
05.11.2021 | 5,25 (km) | Gunløgsgade 5, 2300 København S | Rolfsvej 27, 2000 Frederiksberg |
19.09.2022 | 1,59 (km) | Rolfsvej 27, 2000 Frederiksberg | Carit Etlars Vej 19, 1814 Frederiksberg C |
J. Rye Holding ApS. |
Sidst opdateret den 08.01.2021 og angivet som gældende fra 07.01.2021 (1349 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
J. ROVSING ApS | 25383826 |
J.R Støtte Team | 41863145 |
J. Runge Holding ApS | 37683183 |
J. RYDAHL ApS | 30561708 |
J. Rye Holding ApS | 42004359 |
J. Rytgaard Holding ApS | 38295330 |
J. RØNNEST HOLDING ApS | 29245509 |
J. Rødbro Holding ApS | 39294737 |
J. Rørby Johansen Holding ApS | 39857766 |
J.S. & B.S. HOLDING ApS | 20481102 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Joachim Rye Larsen(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Joachim Rye Larsen(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 0 | 3 |
Pct. | 0 % | 40 % | 0 % | 60 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |