Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Hjemmeside | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 3, 3200 Helsinge (offentliggjort 2023-10-01)
Den 2023-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Solparken 4, 3320 Skævinge (offentliggjort 2023-10-01)
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: Mathias Lyng Francl Andersen (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2021-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solparken 4, 3320 Skævinge (offentliggjort 2023-10-01)
Den 2021-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Tammosevej 8, 3320 Skævinge (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-21 tilføjes Hjemmeside: brdrlyng.dk (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tammosevej 8, 3320 Skævinge (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-01-07 tilføjes Direktion: Andreas Lyng Francl Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-07 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@brdrlyng.dk (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Legale ejere: A.L. Holding ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2021-01-07 tilføjes Navne: Brdr. Lyng ApS (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Reelle ejere: Mathias Lyng Francl Andersen, Andreas Lyng Francl Andersen (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2021-01-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Stiftere: A.L. Holding ApS (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Vedtægter: 2021-01-07 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-07)