Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | xbrl | Navne | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-17 tilføjes Binavne: Skiltedesign ApS (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-17 tilføjes Vedtægter: 2024-07-17 (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-22 tilføjes Navne: Eduplay ApS (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-21 fjernes Navne: Eduplay legepladser ApS (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-22 tilføjes Vedtægter: 2024-05-22 (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-05-21 fjernes Binavne: Eduplay ApS (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2023-11-06 tilføjes Binavne: Eduplay ApS, Eduplay toys ApS, Eduplay erhverv ApS (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2023-11-06 tilføjes Vedtægter: 2023-11-06 (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2023-10-16 tilføjes Binavne: Topstickers ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-15 fjernes Binavne: Eduplay legepladser ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-16 tilføjes Navne: Eduplay legepladser ApS (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2023-10-15 fjernes Navne: Topstickers ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-16 tilføjes Vedtægter: 2023-10-16 (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-07-17 tilføjes Binavne: Eduplay legepladser ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-07-17 tilføjes Vedtægter: 2023-07-17 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cikorievej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sivlandvænget 11, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sivlandvænget 11, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Cikorievej 44, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cikorievej 44, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyborgvej 96, 5000 Odense C (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-05-04 tilføjes Hjemmeside: topstickers.dk (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@topstickers.dk (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-01-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyborgvej 96, 5000 Odense C (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-01-06 tilføjes Direktion: Lars Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-06 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Legale ejere: Lars Nielsen (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Navne: Topstickers ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-01-06 tilføjes Reelle ejere: Lars Nielsen (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Stiftere: Lars Nielsen (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Vedtægter: 2021-01-06 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2021-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-07)