Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2021-01-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TELE SILKEBORG ApS. (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemars Have 51, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredhøj 4, 2. th., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredhøj 4, 2. th., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2021-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 12, 8641 Sorring (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-01-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 12, 8641 Sorring (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-01-06 tilføjes Direktion: Anders Krogsgaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdiparirer, herunder aktier og obligationer, fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-06 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Legale ejere: Anders Krogsgaard Jensen (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Navne: AK Jensen Holding Aps (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Reelle ejere: Anders Krogsgaard Jensen (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Stiftere: Anders Krogsgaard Jensen (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Vedtægter: 2021-01-06 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-07)