Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 54, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 fjernes Bestyrelse: Jan Svane Mathiesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 fjernes Direktion: Peter Roed-Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-05 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 fjernes Legale ejere: K.W. Bruun Invest A/S (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Landskronagade 11 ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 fjernes Stiftere: K.W. Bruun Invest A/S (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af et bestyrelsesmedlem alene. (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-01-03 tilføjes Bestyrelse: Jan Svane Mathiesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-01-03 tilføjes Direktion: Peter Roed-Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-01-03 fjernes Direktion: Jan Svane Mathiesen (direktør) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2022-01-03 tilføjes Vedtægter: 2022-01-03 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-05-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-05-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-01-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-01-17 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-01-05 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 54, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-01-05 tilføjes Direktion: Jan Svane Mathiesen (direktør) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-05 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-01-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-01-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-01-05 tilføjes Legale ejere: K.W. Bruun Invest A/S (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-01-05 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Landskronagade 11 ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-01-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-01-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-01-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-01-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-01-05 tilføjes Stiftere: K.W. Bruun Invest A/S (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-01-05 tilføjes Vedtægter: 2021-01-05 (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-19)