Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2021-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Damsbrovej 53, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-21 fjernes Direktion: Louise Brinch Jepsen (direktør) (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-04-30 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-01 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-21 fjernes Legale ejere: Mie Brinch Jepsen, Julie Brinch Noe, Jacob Brinch Jepsen, Frands Nørgaard Jepsen, Louise Brinch Jepsen (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-08 tilføjes Legale ejere: Frands Nørgaard Jepsen, Louise Brinch Jepsen (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-07 fjernes Legale ejere: Frands Nørgaard Jepsen, Louise Brinch Jepsen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-21 fjernes Navne: FL Jepsen Holding 2 ApS (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-21 fjernes Reelle ejere: Mie Brinch Jepsen, Julie Brinch Noe, Jacob Brinch Jepsen, Frands Nørgaard Jepsen, Louise Brinch Jepsen (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-08 tilføjes Reelle ejere: Frands Nørgaard Jepsen, Louise Brinch Jepsen (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-07 fjernes Reelle ejere: Frands Nørgaard Jepsen, Louise Brinch Jepsen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-21 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-21 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-21 fjernes Stiftere: Mie Brinch Jepsen, Louise Brinch Jepsen, Julie Brinch Noe, Jacob Brinch Jepsen, Frands Nørgaard Jepsen (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damsbrovej 53, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Direktion: Louise Brinch Jepsen (direktør) (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder at eje anparter og aktier i datterselskaber og andre selskaber, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-04-30 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-01 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Legale ejere: Frands Nørgaard Jepsen, Louise Brinch Jepsen, Mie Brinch Jepsen, Julie Brinch Noe, Jacob Brinch Jepsen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-01-05 tilføjes Navne: FL Jepsen Holding 2 ApS (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Reelle ejere: Frands Nørgaard Jepsen, Louise Brinch Jepsen, Mie Brinch Jepsen, Julie Brinch Noe, Jacob Brinch Jepsen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-01-05 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Stiftere: Mie Brinch Jepsen, Louise Brinch Jepsen, Julie Brinch Noe, Jacob Brinch Jepsen, Frands Nørgaard Jepsen (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Vedtægter: 2021-01-05 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FL JEPSEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-02-02)