Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 7, 5. tv., 1364 København K (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 fjernes Direktion: Benedicte Philippa Hjort (direktør) (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-05 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 fjernes Legale ejere: Benedicte Philippa Hjort (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 fjernes Navne: BPH Holding ApS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 fjernes Reelle ejere: Benedicte Philippa Hjort (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 fjernes Stiftere: Benedicte Philippa Hjort (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-02-22 sletter virksomheden Ejerskaber: World Bubble ApS. (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 7, 5. tv., 1364 København K (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Direktion: Benedicte Philippa Hjort (direktør) (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-05 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Legale ejere: Benedicte Philippa Hjort (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Navne: BPH Holding ApS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Reelle ejere: Benedicte Philippa Hjort (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Stiftere: Benedicte Philippa Hjort (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Vedtægter: 2021-01-05 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-09)