Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2020-12-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PRECIOUS TOY ApS. (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TinyTot ApS. (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2022-12-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2021-11-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2021-11-02 tilføjes Revisor: ALGADE REVISION ApS (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2021-11-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havremarken 4, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Direktion: Jeanette Lenander Toftkær (direktør) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Formål: Selskabet formål er at eje kontrollerende andele i andre ikke-finansielle selskaber. (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-08 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Legale ejere: Jeanette Lenander Toftkær, Lars Toftkær Andreasen (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Navne: Toftkær Holding ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Reelle ejere: Jeanette Lenander Toftkær, Lars Toftkær Andreasen (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2020-12-08 tilføjes Stiftere: Lars Toftkær Andreasen, Jeanette Lenander Toftkær (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Vedtægter: 2020-12-08 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-05)